식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
---|---|---|
기관코드 | B550871 | |
기관명 | 정보통신윤리위원회(OG0027371) | |
기타 기관명 | Korea Internet Safety Commission | |
情報通信倫理委員會 |
기술 | 존립기간 | 1995.01.05 ~ 2008.02.29 (폐지) |
---|---|---|
설치근거 | 전기통신사업법 [일부개정 1995.01.05 법률 제4903호] 제53조의2 | |
기관연혁 | 정보통신윤리위원회는 1995년 1월 5일 전기통신사업법에 의거하여 출범하였고, 2008년 2월 29일 정부조직개편에 따라 폐지되었다. | |
기관장 | 제1-2대 손봉호 위원장 ( 1995.04.13 ~ 1999.04.12 ) | |
제3-5대 박영식 위원장 ( 1999.04.13 ~ 2005.04.12 ) | ||
강지원 위원장 ( 2005.04.13 ~ 2007.04.12 ) | ||
신명균 위원장 ( 2007.04.23 ~ 2008.02.28 ) |
관계 | 이전기관 | - |
---|---|---|
이후기관 | ||
하위기관 |
통제 | 주기사항 | |
---|---|---|
참고정보원 | 1. 전기통신사업법 2. 전기통신사업법 시행령 3. 정보통신윤리위원회 홈페이지 |
|
최초기술일 | 2009.07.21 | |
최종기술일 | 2010.10.20 |