식별 | 기관유형 | 중앙행정기관 |
---|---|---|
기관코드 | 1180193 | |
기관명 | 국가보훈처 광주지방보훈청(OG0001050) | |
기타 기관명 | 國家報勳處 光州地方報勳廳 |
기술 | 존립기간 | 1984.12.31 ~ 현재 (존재) |
---|---|---|
설치근거 | 지방보훈관서 직제[대통령령 제11595호, 1984.12.31 전부개정] | |
기관연혁 | 국가보훈처 광주지방보훈청은 1961년 7월 29일 [군사원호청 직제]에 의해 설치된 군사원호청 광주지청으로 시작하여 1962년 5월 12일 [원호처 직제]에 의해 원호처 광주지방원호청이 되었다가 1984년 [정부조직법]에 의해 원호처가 국가보훈처로 기관명칭을 변경하면서 그해 12월 31일 [지방보훈관서 직제]에 의해 국가보훈처 광주지방보훈청이 되었다. 광주지방보훈청은 광주광역시와 전라남도 일대의 보훈사업과 보훈행정에 관한 사무를 관장한다. | |
기관장 | 김건중 청장 ( 1984.12.31 ~ 1986.12.25 ) | |
이훈승 청장 ( 1986.12.26 ~ 1987.12.20 ) | ||
이순용 청장 ( 1987.12.21 ~ 1990.02.13 ) | ||
최동명 청장 ( 1990.02.14 ~ 1991.03.31 ) | ||
최병석 청장 ( 1991.04.01 ~ 1993.01.05 ) | ||
이순용 청장 ( 1993.01.06 ~ 1994.01.09 ) | ||
한영식 청장 ( 1994.01.10 ~ 1995.12.28 ) | ||
김봉성 청장 ( 1995.12.29 ~ 1997.01.09 ) | ||
김종석 청장 ( 1997.01.10 ~ 1998.07.27 ) | ||
임판길 청장 ( 1998.07.28 ~ 2001.02.04 ) | ||
서영원 청장 ( 2001.02.05 ~ 2003.04.20 ) | ||
황인기 청장 ( 2003.04.21 ~ 2004.04.08 ) | ||
이철조 청장 ( 2004.04.09 ~ 2005.02.23 ) | ||
송계축 청장 ( 2005.02.24 ~ 2007.03.27 ) | ||
문병민 청장 ( 2007.03.28 ~ 2009.01.04 ) | ||
장갑수 청장 ( 2009.01.05 ~ ) |
관계 | 이전기관 | 원호처 광주지방원호청 |
---|---|---|
상위기관 | 국가보훈처 | |
하위기관 |
통제 | 주기사항 | |
---|---|---|
참고정보원 | 군사원호청 직제 원호처 직제 정부조직법 지방보훈관서 직제 국가보훈처(1992),『報勳三十年史』 |
|
최초기술일 | 2009.03.05 | |
최종기술일 | 2010.09.16 |